Seit 18. August 2010 musst du angemeldet sein, um Seiten in Rodovid (außer der Rodovid Engine) zu bearbeiten. |
Арсений Александрович Жеребцов
Aus Rodovid DE
Person:112408
Sippe (bei der Geburt) | Жеребцовы |
Geschlecht | männlich |
Gesamter Name (bei der Geburt) | Арсений Александрович Жеребцов |
Ereignisse
militär Dienst : ротмистр
Hochzeit: ♀ Прасковья Николаевна Толстая (Жеребцова) [Толстые] b. 1789 d. 1867
11 April 1799 Geburt eines Kindes: ♀ Екатерина Арсеньевна Жеребцова (Всеволожская) [Жеребцовы] b. 11 April 1799 d. 1868
1807 Geburt eines Kindes: ♂ Николай Арсеньевич Жеребцов [Жеребцовы] b. 1807 d. 1868
1822 Geburt eines Kindes: ♀ Лидия Арсеньевна Жеребцова (Татищева) [Жеребцовы] b. 1822 d. 1891
Quellen
- ↑ [Genealogische Sammlung russischer Adelsfamilien] -
Von Großeltern zu Enkelkinder
== 1 ==
== 1 ==
Kinder
♂ Никита Всеволодович Всеволожский
Geburt: 17 Februar 1799
Hochzeit: ♀ Варвара Петровна Хованская (Всеволожская)
Hochzeit: ♀ Екатерина Арсеньевна Жеребцова (Всеволожская)
Tod: 28 Juli 1862, Бонн
Hochzeit: ♀ Варвара Петровна Хованская (Всеволожская)
Hochzeit: ♀ Екатерина Арсеньевна Жеребцова (Всеволожская)
Tod: 28 Juli 1862, Бонн
♂ Александр Александрович Татищев
Geburt: 18 September 1823
Beruf : Крестецкий уездный предводитель дворянства (Новгородская губ.)
Hochzeit: ♀ Лидия Арсеньевна Жеребцова (Татищева)
Grad der Ausbildung : 1842, окончил школу гвардейских подпрапорщиков
militär Dienst : 1842, [[корнет]] лейб-гвардии Гусарского полка
militär Dienst : 1848 situ., [[штабс-ротмистр]]
militär Dienst : 1856, [[подполковник]]
Ereignis 1 : März 1857, вышел в отставку с военной службы
Beruf : > 1858, [[действительный статский советник]]
Beruf : 5 Mai 1872 - 1 Januar 1887, Пензенский губернатор
Beruf : 1882, [[тайный советник]]
Beruf : 1886, сенатор
Beruf : 1892 - 1895, член Государственного совета
Tod: 14 November 1895
Beruf : Крестецкий уездный предводитель дворянства (Новгородская губ.)
Hochzeit: ♀ Лидия Арсеньевна Жеребцова (Татищева)
Grad der Ausbildung : 1842, окончил школу гвардейских подпрапорщиков
militär Dienst : 1842, [[корнет]] лейб-гвардии Гусарского полка
militär Dienst : 1848 situ., [[штабс-ротмистр]]
militär Dienst : 1856, [[подполковник]]
Ereignis 1 : März 1857, вышел в отставку с военной службы
Beruf : > 1858, [[действительный статский советник]]
Beruf : 5 Mai 1872 - 1 Januar 1887, Пензенский губернатор
Beruf : 1882, [[тайный советник]]
Beruf : 1886, сенатор
Beruf : 1892 - 1895, член Государственного совета
Tod: 14 November 1895
Kinder
Enkelkinder
Enkelkinder