Seit 18. August 2010 musst du angemeldet sein, um Seiten in Rodovid (außer der Rodovid Engine) zu bearbeiten. |
Selim Hizem
Aus Rodovid DE
Person:1509812
Sippe (bei der Geburt) | Hizem |
Geschlecht | männlich |
Gesamter Name (bei der Geburt) | Selim Hizem |
Eltern
♀ Raja Sakka [Sakka] |
Ereignisse
Hochzeit: ♀ Senda Tabka [Tabka]
Von Großeltern zu Enkelkinder
Großeltern
♂ Mohsen Sakka (Mohamed el Mohsen)
Geburt: 5 September 1910
Titel : Officier de l'Ordre de la République
Titel : Chevalier de la Légion d'Honneur
Titel : Croix de guerre
Stand: Lieutenant-Colonel
Stand: Membre de la commission consultative des experts militaires pour l'étude de la formation et le lancement de l'Armée Nationale
Hochzeit: ♀ Fatma Ben Abdallah (Ben Abdallah al-Mouraly)
militär Dienst : 23 September 1929, Engagé volontaire
Beruf : 1956 - 1961, Paris, Attaché militaire auprès de l'Ambassade de Tunisie
Beruf : 1956 - 1961, Responsable de la formation des premières promotions des officiers de l'Armée Nationale
Tod: 3 Juli 1976
Titel : Officier de l'Ordre de la République
Titel : Chevalier de la Légion d'Honneur
Titel : Croix de guerre
Stand: Lieutenant-Colonel
Stand: Membre de la commission consultative des experts militaires pour l'étude de la formation et le lancement de l'Armée Nationale
Hochzeit: ♀ Fatma Ben Abdallah (Ben Abdallah al-Mouraly)
militär Dienst : 23 September 1929, Engagé volontaire
Beruf : 1956 - 1961, Paris, Attaché militaire auprès de l'Ambassade de Tunisie
Beruf : 1956 - 1961, Responsable de la formation des premières promotions des officiers de l'Armée Nationale
Tod: 3 Juli 1976
♂ Habib Sakka
Geburt: 1 Juli 1900
Ausbildungsabschluss: Ecole militaire du Bardo, Infanterie
Titel : Officier de l'Ordre de la République
Titel : Commandeur du Nichan Iftikhar
Titel : Officier du Ouissam Alaouite
Titel : Officier de la Légion d'Honneur
Titel : Médaille des anciens combattants
Titel : Médaille de l'éducation physique
Titel : Médaille de la paix espagnole
Beruf : Instructeur à l'Ecole militaire du Bardo pour la formation des Sous-officiers destinés aux régiments tunisiens
Beruf : 7 Dezember 1923, Engagé volontaire
Beruf : 1927, Sous-Lieutenant de la Garde beylicale
Beruf : 1928, Lieutenant de cavalerie
Hochzeit: ♀ Cherifa Saadi
Beruf : > 1929, Commandant de la Garde beylicale
Beruf : 1956 - 1 April 1964, Lieutenant-Colonel de l'Armée Nationale
Tod: 27 Juni 1977
Ausbildungsabschluss: Ecole militaire du Bardo, Infanterie
Titel : Officier de l'Ordre de la République
Titel : Commandeur du Nichan Iftikhar
Titel : Officier du Ouissam Alaouite
Titel : Officier de la Légion d'Honneur
Titel : Médaille des anciens combattants
Titel : Médaille de l'éducation physique
Titel : Médaille de la paix espagnole
Beruf : Instructeur à l'Ecole militaire du Bardo pour la formation des Sous-officiers destinés aux régiments tunisiens
Beruf : 7 Dezember 1923, Engagé volontaire
Beruf : 1927, Sous-Lieutenant de la Garde beylicale
Beruf : 1928, Lieutenant de cavalerie
Hochzeit: ♀ Cherifa Saadi
Beruf : > 1929, Commandant de la Garde beylicale
Beruf : 1956 - 1 April 1964, Lieutenant-Colonel de l'Armée Nationale
Tod: 27 Juni 1977
♂ Mohamed el Aziz Sakka
Geburt: 2 Mai 1902
Hochzeit: ♀ France
Beruf : 1924, Monastir, Khalifa
Beruf : 1930, Jebeniana, Khalifa
Titel : 1931, Nichan Iftikhar
Beruf : 1934, Sfax, Khalifa
Beruf : 1934, Enfidaville, Khalifa faisant fonction de Kahia
Beruf : 1938, Essouassi, Caïd-gouverneur
Beruf : 1939, Gafsa, Caïd-gouverneur
Beruf : zw. 1940 u. 1942, Sidi Bouzid (Tunisie), Caïd-gouverneur
Titel : 1942, Légion d’honneur et Croix de guerre avec palmes
Geburt: 1942, Kairouan, Caïd-gouverneur de Kairouan et des Zlass
Beruf : 1956, Sousse, Caïd-gouverneur
Tod: Juli 1976
Hochzeit: ♀ France
Beruf : 1924, Monastir, Khalifa
Beruf : 1930, Jebeniana, Khalifa
Titel : 1931, Nichan Iftikhar
Beruf : 1934, Sfax, Khalifa
Beruf : 1934, Enfidaville, Khalifa faisant fonction de Kahia
Beruf : 1938, Essouassi, Caïd-gouverneur
Beruf : 1939, Gafsa, Caïd-gouverneur
Beruf : zw. 1940 u. 1942, Sidi Bouzid (Tunisie), Caïd-gouverneur
Titel : 1942, Légion d’honneur et Croix de guerre avec palmes
Geburt: 1942, Kairouan, Caïd-gouverneur de Kairouan et des Zlass
Beruf : 1956, Sousse, Caïd-gouverneur
Tod: Juli 1976
Großeltern
Eltern
Eltern
== 3 ==
== 3 ==