Seit 18. August 2010 musst du angemeldet sein, um Seiten in Rodovid (außer der Rodovid Engine) zu bearbeiten. |
Mohamed-Salah Mzali b. 6 Juni 1894
Aus Rodovid DE
Person:1529439
Sippe (bei der Geburt) | Mzali |
Geschlecht | männlich |
Gesamter Name (bei der Geburt) | Mohamed-Salah Mzali |
Eltern
♂ Mohamed Mzali [Mzali] b. 25 Oktober 1870 bur. 7 November 1952 |
Ereignisse
6 Juni 1894 Geburt:
9 März 1895 Geburt:
Von Großeltern zu Enkelkinder
Großeltern
Großeltern
Eltern
♀ Emna Mzali (M'na)
Geburt: 4 Juli 1878
Hochzeit: ♂ Mahmoud Mzali
Hochzeit: Februar 1900
Tod: 26 April 1935
Bestattung: 27 April 1935
Hochzeit: ♂ Mahmoud Mzali
Hochzeit: Februar 1900
Tod: 26 April 1935
Bestattung: 27 April 1935
♀ Fattouma Mzali
Geburt: 1 Dezember 1874, Monastir
Hochzeit: ♂ Ahmed Mzali
Tod: 16 Januar 1952, Monastir
Bestattung: 16 Januar 1952, Monastir
Hochzeit: ♂ Ahmed Mzali
Tod: 16 Januar 1952, Monastir
Bestattung: 16 Januar 1952, Monastir
Eltern
== 3 ==
♂ Mohamed Salah Mzali
Geburt: 11 Februar 1896, Monastir
Ausbildungsabschluss: Lyon, Doctorat d’État en droit, mention sciences économiques
Hochzeit: ♀ Nejia Sakka
Ausbildungsabschluss: 1907, Tunis, Reçu premier (et benjamin de la promotion) au concours d’entrée des internes à Sadiki
Ausbildungsabschluss: 1913, Tunis, Diplôme de fin d’études secondaires du Collège Sadiki, Grand Prix d'Honneur
Ausbildungsabschluss: 1915, Tunis, Bachelier, Grand Prix d'Honneur du Lycée Carnot
Beruf : 1916 - 1934, Interprète puis sous-chef de service à la Section d'Etat
Ausbildungsabschluss: 1918, Lyon, Licence en droit
Titel : 1929, Emir Alaï (Miralay, Colonel-Major, à titre civil
Titel : 1929, Officier de l’Ordre de l’Etoile Noire (Porto-Novo)
Titel : 1931, Emir Liwa (Mirliva, Général de brigade, à titre civil)
Titel : 1933, Officier d’académie
Stand: 1934 - 1941, Bizerte, Caïd-gouverneur de Bizerte
Titel : 1935, Férik (Général de division, à titre civil)
Titel : 1935, Chevalier du Mérite agricole
Titel : 1937, Grand cordon du Nichan Iftikhar
Titel : 1939, Officier de l’Instruction publique
Beruf : 1942 - 1943, Chef de service de 1ère classe au Secrétariat général du Gouvernement (Archives générales)
Beruf : 1943 - 1945, Ministre des habous
Titel : 1944, Grand officier du Ouissam Alaouite Chérifien
Titel : 1945, Commandeur de la Légion d’honneur
Beruf : 1945 - 1947, Ministre des affaires sociales
Titel : 1946, Commandeur de la Couronne d’Italie
Beruf : 1947 - 1950, Ministre du commerce et de l'artisanat
Titel : 1948, Commandeur de l’Ordre du Mérite commercial
Titel : 1949, Décoré du Ahd el Amane el mourassaa (incrusté de diamants)
Stand: 1950 - 1952, Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat
Titel : 1950, Commandeur de l’Ordre de la Santé publique
Titel : 1951, Commandeur de l’Ordre du Mérite artisanal
Geburt: 1954, Admis dans l’Ordre du Sang (Nichan eddam)
Stand: 2 März 1954 - 6 August 1954, Grand Vizir et Président du Conseil du Royaume de Tunisie
Tod: 1984, Tunis
Ausbildungsabschluss: Lyon, Doctorat d’État en droit, mention sciences économiques
Hochzeit: ♀ Nejia Sakka
Ausbildungsabschluss: 1907, Tunis, Reçu premier (et benjamin de la promotion) au concours d’entrée des internes à Sadiki
Ausbildungsabschluss: 1913, Tunis, Diplôme de fin d’études secondaires du Collège Sadiki, Grand Prix d'Honneur
Ausbildungsabschluss: 1915, Tunis, Bachelier, Grand Prix d'Honneur du Lycée Carnot
Beruf : 1916 - 1934, Interprète puis sous-chef de service à la Section d'Etat
Ausbildungsabschluss: 1918, Lyon, Licence en droit
Titel : 1929, Emir Alaï (Miralay, Colonel-Major, à titre civil
Titel : 1929, Officier de l’Ordre de l’Etoile Noire (Porto-Novo)
Titel : 1931, Emir Liwa (Mirliva, Général de brigade, à titre civil)
Titel : 1933, Officier d’académie
Stand: 1934 - 1941, Bizerte, Caïd-gouverneur de Bizerte
Titel : 1935, Férik (Général de division, à titre civil)
Titel : 1935, Chevalier du Mérite agricole
Titel : 1937, Grand cordon du Nichan Iftikhar
Titel : 1939, Officier de l’Instruction publique
Beruf : 1942 - 1943, Chef de service de 1ère classe au Secrétariat général du Gouvernement (Archives générales)
Beruf : 1943 - 1945, Ministre des habous
Titel : 1944, Grand officier du Ouissam Alaouite Chérifien
Titel : 1945, Commandeur de la Légion d’honneur
Beruf : 1945 - 1947, Ministre des affaires sociales
Titel : 1946, Commandeur de la Couronne d’Italie
Beruf : 1947 - 1950, Ministre du commerce et de l'artisanat
Titel : 1948, Commandeur de l’Ordre du Mérite commercial
Titel : 1949, Décoré du Ahd el Amane el mourassaa (incrusté de diamants)
Stand: 1950 - 1952, Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat
Titel : 1950, Commandeur de l’Ordre de la Santé publique
Titel : 1951, Commandeur de l’Ordre du Mérite artisanal
Geburt: 1954, Admis dans l’Ordre du Sang (Nichan eddam)
Stand: 2 März 1954 - 6 August 1954, Grand Vizir et Président du Conseil du Royaume de Tunisie
Tod: 1984, Tunis
♂ Hamouda Mzali
Geburt: 25 Dezember 1901
Hochzeit: ♀ Nejia Mzali
Beruf : 1924, Sousse, Adjoint au Tribunal
Beruf : 1926, Tunis, Juge d’instruction à la Driba (tribunal de première instance)
Beruf : 1945, Tunis, Juge à l’Ouzara
Beruf : 1946, Béja, Président du Tribunal
Beruf : 1949, Conseiller à l’Ouzara
Beruf : 1955, Tunis, Magistrat à la Cour de cassation
Titel : 1955, Grand cordon du Nichan Iftikhar
Beruf : 1964, Tunis, Président de la Cour d’appel
Beruf : 1965, Tunis, Président de Chambre à la Cour de cassation
Titel : 1968, Commandeur de l’Ordre de la République
Tod: 20 April 1978
Hochzeit: ♀ Nejia Mzali
Beruf : 1924, Sousse, Adjoint au Tribunal
Beruf : 1926, Tunis, Juge d’instruction à la Driba (tribunal de première instance)
Beruf : 1945, Tunis, Juge à l’Ouzara
Beruf : 1946, Béja, Président du Tribunal
Beruf : 1949, Conseiller à l’Ouzara
Beruf : 1955, Tunis, Magistrat à la Cour de cassation
Titel : 1955, Grand cordon du Nichan Iftikhar
Beruf : 1964, Tunis, Président de la Cour d’appel
Beruf : 1965, Tunis, Président de Chambre à la Cour de cassation
Titel : 1968, Commandeur de l’Ordre de la République
Tod: 20 April 1978
♂ M'hamed Mzali
Geburt: 14 Januar 1905
Hochzeit: ♀ Ftima Haddad (Tima)
Beruf : 1933, Souk el arbaa, Khalifa stagiaire
Beruf : 1950, Jebiniana, Caïd-gouverneur
Beruf : 1951, Siliana, Caïd-gouverneur
Beruf : 1955, Bou Salem, alors appelée Souk el khemis, Caïd-gouverneur
Tod: 4 Januar 1983
Hochzeit: ♀ Ftima Haddad (Tima)
Beruf : 1933, Souk el arbaa, Khalifa stagiaire
Beruf : 1950, Jebiniana, Caïd-gouverneur
Beruf : 1951, Siliana, Caïd-gouverneur
Beruf : 1955, Bou Salem, alors appelée Souk el khemis, Caïd-gouverneur
Tod: 4 Januar 1983
== 3 ==